ymddiriedolwyr KGV COTTINGHAM COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1130233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALICIA MAIL | Cadeirydd | 19 November 2012 |
|
|
||||
PAUL ROBERT GIBSON | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Mark Richardson | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Paul Andrew Burns | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
Sam Winter | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
DAVID JOSEPH JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.