Hanes ariannol WOLFSON COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1141446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.72m | £7.71m | £9.47m | £14.97m | £11.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.69m | £7.67m | £7.42m | £8.86m | £8.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.64k | £20.53k | £1.31m | £4.41m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £868.00k | £3.29m | £3.39m | £7.27m | £3.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £552.00k | £401.00k | £124.00k | £324.00k | £383.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.93m | £4.80m | £5.22m | £5.84m | £6.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £106.00k | £2.70m | £1.02m | £113.00k | £162.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.37m | £1.49m | £1.42m | £1.59m | £1.97m | |
|
Incwm - Arall | £21.00k | £432.00k | £328.00k | £56.00k | £13.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £40.00k | £21.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.65m | £6.83m | £6.91m | £8.07m | £7.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.04m | £839.00k | £506.00k | £791.00k | £794.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.00k | £20.00k | £20.00k | £21.00k | £21.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £188.00k | £150.00k | £140.00k | £211.00k | £163.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.