ymddiriedolwyr NORFOLK & WAVENEY AREA QUAKER MEETING OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 1134787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caz Thompson | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Roland Pascoe | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
David Knighton | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Bridget Herring | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Caroline Tisdall | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Silas Price | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Susan Jane Sharpe | Ymddiriedolwr | 19 January 2019 |
|
|
||||
Carole Thomas | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.