Hanes ariannol ARK UK PROGRAMMES
Rhif yr elusen: 1137932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.51m | £6.90m | £5.28m | £5.73m | £18.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.81m | £6.20m | £5.86m | £5.19m | £7.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £762.91k | £1.07m | N/A | N/A | £470.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.27m | £2.84m | £2.04m | £3.11m | £15.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.09m | £3.99m | £2.68m | £2.37m | £2.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £74.00k | £64.00k | £92.00k | £65.00k | £99.00k | |
|
Incwm - Arall | £72.00k | £0 | £467.00k | £194.00k | £127.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.75m | £6.01m | £5.10m | £5.13m | £7.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.00k | £55.00k | £57.00k | £61.00k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £931.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £60.00k | £1.00k | £57.00k | £61.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £130.00k | £707.00k | £1.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.