ymddiriedolwyr IRIS THEATRE
Rhif yr elusen: 1132295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (245 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Morgan Berenger | Cadeirydd | 15 October 2018 |
|
|
||||
Kris Milovsorov | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||
Dr Daniel Winder | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Mohit Pasricha | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Ine Van Riet | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
CHARLES GRANT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.