Hanes ariannol Regenerage
Rhif yr elusen: 1130384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.70m | £2.87m | £2.15m | £2.48m | £2.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.89m | £2.76m | £2.27m | £2.56m | £2.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.51m | £1.14m | £599.37k | £409.53k | £365.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £476.68k | £195.22k | £63.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £90.87k | £440.90k | £145.73k | £217.15k | £143.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £630.63k | £673.46k | £574.98k | £1.02m | £1.21m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £1.76m | £1.43m | £1.24m | £891.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.22k | £725 | £164 | £17 | £385 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £36.00k | £274.15k | £48.15k | £21.18k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.33m | £2.01m | £1.71m | £1.38m | £931.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £560.92k | £755.81k | £560.24k | £1.18m | £1.21m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.77k | £14.33k | £60.07k | £11.43k | £38.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.87k | £0 | £23 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £45.63k | £22.04k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.