ymddiriedolwyr FRIENDS OF HIGHBURY SCHOOL DEVELOPMENT FUND
Rhif yr elusen: 1130559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Rebecca Roberts | Cadeirydd | 15 November 2019 |
|
|
||||
Zoe Louise Skelly | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Avalon Farrell | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Timothy Ronald Musgrove | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Charlotte Sophia Wardlaw | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Sammy Scott | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Gail Claudine Broadbent | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.