ymddiriedolwyr OPEN ROAD WEST NORFOLK TRUST
Rhif yr elusen: 1131445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Charles PEARSON | Cadeirydd | 07 January 2021 |
|
|||||||
Lesley Bambridge | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||||
Kerry Heathcote | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||||
LADY ROBERTS Georgina | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|||||||
Andrew Clive Dodds | Ymddiriedolwr | 30 November 2012 |
|
|||||||
TERENCE ARTHUR SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID JAMES FLUX | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.