Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau OLD TOWN BAPTIST CHAPEL TRUST AMERSHAM
Rhif yr elusen: 1136061-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
INDENTURES DATED 25/11/1824, 22/2/1832, 7/2/1834 AS AMENDED BY SCHEMES DATED 11/11/1941 AND 6/3/2012
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL DOCUMENTS
Maes buddion
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes cofrestru
- 03 Ebrill 2012: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.