ymddiriedolwyr CITY YEAR UK
Rhif yr elusen: 1131350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN BEEBE | Cadeirydd | 06 June 2014 |
|
|
||||
Merary Soto-Saunders | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Michael Lynas | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|||||
James Terry | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Bethia McNeil | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|||||
Stephanie Wu | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Kasey Elizabeth Hooper | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Sachin Jogia | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Matthew Davies | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Rodney Williams | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Patrick Flaherty | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
ANNMAURA CONNOLLY | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.