Hanes ariannol ACHEINU LIMITED
Rhif yr elusen: 1131948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £442.08k | £529.70k | £246.71k | £799.18k | £328.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £287.09k | £385.76k | £367.89k | £574.32k | £526.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £1.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £69.32k | N/A | £755.80k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £28.54k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £171.22k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £289.16k | N/A | £14.85k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £342.75k | N/A | £561.72k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £11.05k | N/A | £12.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £30.91k | N/A | £31.78k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £31.96k | N/A | £596 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.