Hanes ariannol ENVIRONMENTAL AND MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED
Rhif yr elusen: 1132419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.07k | £224.39k | £243.22k | £173.66k | £200.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.27k | £178.40k | £174.87k | £202.28k | £198.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £85.13k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.