Dogfen lywodraethu WEST WILTSHIRE AND EAST SOMERSET AREA MEETING
Rhif yr elusen: 1134534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09 NOV 2008 AS AMENDED ON 20 MAR 2011 AS AMENDED ON 05 JUN 2011 AS AMENDED BY SCHEME DATED 22 JAN 2020 as amended on 27 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF THE GENERAL RELIGIOUS AND CHARITABLE PURPOSES OF THE SOCIETY IN THE REGION OF WEST WILTSHIRE AND EAST SOMERSET AREA MEETING AND BEYOND
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WEST WILTSHIRE AND EAST SOMERSET.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.