Hanes ariannol FIVEWAYS PLAYCENTRE
Rhif yr elusen: 1131820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £446.72k | £437.49k | £410.17k | £444.37k | £477.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £446.80k | £379.88k | £408.40k | £399.34k | £473.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £180.06k | £179.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £74.37k | £61.29k | £164.31k | £196.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.