Hanes ariannol FOURSQUARE GOSPEL CHURCH (ALITHIA CENTRE) PLAISTOW LIMITED
Rhif yr elusen: 1133506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.79k | £18.63k | £13.11k | £13.89k | £15.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.46k | £18.14k | £7.94k | £5.19k | £9.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.