ymddiriedolwyr HAVANT LIGHT OPERA
Rhif yr elusen: 1133395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Stephanie Marett | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Paul Frank Jerome | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Paul Buckley | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Sharon Hardie | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
David Blackford | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
Dr Judy Evelyn Halpin | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
ROGER DAVID BURKETT MAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STUART DE WARREN HALES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.