Hanes ariannol THE DOOR YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1131919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £423.68k | £433.35k | £680.16k | £575.76k | £566.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £433.48k | £375.34k | £465.51k | £624.04k | £666.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £101.58k | £103.49k | £108.53k | £126.99k | £125.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.49k | £22.81k | £90.52k | £53.67k | £34.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £455.62k | £309.93k | £290.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £5.11k | £3.71k | £2.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £219.31k | £241.38k | £268.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £108 | £741 | £4.77k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £20.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £4.65k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £294.34k | £404.65k | £429.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £21.80k | £34.50k | £553 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £10.91k | £2.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £149.38k | £184.88k | £235.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.