ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL HALLOWS TWICKENHAM
Rhif yr elusen: 1132111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Kevin David Bell | Cadeirydd | 02 February 2015 |
|
|
||||
Carol Melanie Wain | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
JOYCE BERNARDINE GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Carol Elizabeth Folly | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
David Patience | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Winters | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
John Brian Peperell | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Roy Patrick Stevens | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Frances Beverley Phillipa Hubbard | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
JESSAMY ROSE CARLSON | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.