ymddiriedolwyr MINERVA (NORTHUMBERLAND) LIMITED
Rhif yr elusen: 1134010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (118 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Stuart Brunskill | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|||||
Agnieszka Rudnik | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Stine Jaer Steward | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
JAMES MAUGHAN-MILLIGAN | Ymddiriedolwr | 08 March 2013 |
|
|
||||
FRANK CELINO | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
||||
Jane Wrighton | Ymddiriedolwr | 15 August 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.