Hanes ariannol BIRMINGHAM METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1132926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £1.16m | £2.06m | £2.41m | £2.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £1.47m | £2.02m | £1.92m | £3.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £76.21k | £79.97k | £58.40k | £57.27k | £51.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £888.80k | £873.48k | £764.99k | £739.96k | £719.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.52k | £14.81k | £6.57k | £9.16k | £51.95k | |
|
Incwm - Arall | £66.90k | £187.33k | £1.23m | £1.61m | £1.81m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £1.12m | £1.16m | £1.03m | £900.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.80k | £4.02k | £4.42k | £4.16k | £4.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £35.59k | £68.36k | £69.96k | £59.15k | £28.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £324.79k | £350.82k | £860.89k | £889.58k | £2.93m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.