ymddiriedolwyr THE ROYAL AIR FORCE RUGBY UNION
Rhif yr elusen: 1133022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Vice Marshal Paul Alexander Godfrey | Cadeirydd | 07 June 2018 |
|
|
||||
Air Commodore James Thompson | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|
||||
Wing Commander Peter Jamie McAdam | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Jonathan Andrew Latimer MSc | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||
Group Captain Jonathan Blythe Crawford | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Group Captain Mark George Jackson | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Air Cdre Paul Michael Rose | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Erica Jane Ferguson | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Air Cdre Mark William James Chappell | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.