ymddiriedolwyr THIRD HOPE
Rhif yr elusen: 1133419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Pollock | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Zachary Horner | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Ntombizifikile Mkoyana | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
Barry Horner | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Peter Iles | Ymddiriedolwr | 25 September 2015 |
|
|
||||
David Salmon | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|
||||
Rose-Mary Salmon | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.