ymddiriedolwyr THE BRITISH INSTITUTE FOR THE STUDY OF IRAQ (GERTRUDE BELL MEMORIAL)
Rhif yr elusen: 1135395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Rosalind Anne Wade Haddon | Cadeirydd | 26 February 2020 |
|
|
||||
Clare Bebbington | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Daniel Lowe | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Dr Eva Rose Miller | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Dr Mary Ann Shepperson | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|||||
Dr Noorah Al-Gailani | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Dr Renad Mansour | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Frank Baker | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
Dr ERICA CAMILLA DIANA HUNTER | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|||||
DR Timothy Clayden | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
Dr PAUL COLLINS | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||
Dr GARETH BRERETON | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
||||
Dr John Curtis | Ymddiriedolwr | 23 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.