Hanes ariannol RICHMOND AND HOUNSLOW CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £1.91m | £1.30m | £278.17k | £246.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £327.74k | £343.83k | £538.84k | £422.93k | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.79k | £2.12k | £2.16k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £224.16k | £198.00k | £233.49k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.29k | £53.26k | £46.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £1.33m | £1.65m | £1.02m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £327.48k | £343.67k | £536.45k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £262 | £165 | £2.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.29k | £0 | £7.70k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £262 | £0 | £2.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.