Hanes ariannol ACADEMIA EUROPAEA (THE ACADEMY OF EUROPE)
Rhif yr elusen: 1133902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £511.39k | £321.04k | £401.22k | £634.04k | £316.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £379.87k | £525.36k | £254.52k | £484.37k | £343.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £511.38k | N/A | N/A | £22.12k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £589.25k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £14 | N/A | N/A | £22.67k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £379.87k | N/A | N/A | £484.37k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.32k | N/A | N/A | £3.91k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £232.19k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.