ymddiriedolwyr NOTTINGHAM TRENT VALLEY METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1139890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
47 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Craik | Ymddiriedolwr | 19 February 2023 |
|
|
||||
Dorothy Tetley | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Andrew Hart | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rob Ceurstemont | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Susan Bradley | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Dr Paula Dawson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Richard Hindson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
John Woolley | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sian Street | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Helen Newham | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Hannah Knighton | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Rev Susan Holmes | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Suzanne Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Richard Collins | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Louise Lawrenson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Malcolm Wilson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
John Mostyn | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Martin Sykes | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Tracy Shaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Alison Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Joanne Rose Peek | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
||||
Judith Coomber | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Rev Judith Smart | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Heather Rolfe | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Lyn Hayes | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
David Raizada | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
John Walton | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Daphne Ball | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Anthony Beardsall | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Tanya Cook | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
PAULINE BUNTING | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Rev ARNOLD DIXON | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
John Hindson | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
Jean Trueman | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
NANCY PLUMMER | Ymddiriedolwr | 01 September 2003 |
|
|
||||
RAY HOWARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2003 |
|
|
||||
Rev MELANIE ANNE STOODLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GORDON FREDERICK POULSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL MARSHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET JOYCE STONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JAMES BANNISTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA ANNE MORLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID EDMUND LOWE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Andrew Keith Rhodes TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DILYS CAROL OLDHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ARTHUR BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHERYL JANE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.