Hanes ariannol DANE AND TRENT METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £672.73k | £266.92k | £428.98k | £626.51k | £277.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £552.61k | £418.45k | £304.93k | £419.83k | £311.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | £68.53k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £671.09k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.64k | N/A | N/A | £1.49k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £556.48k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £68.53k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £552.61k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £552.61k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £419.83k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.