ymddiriedolwyr DISABILITY CROYDON
Rhif yr elusen: 1134405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Sinclair | Ymddiriedolwr | 12 February 2022 |
|
|
||||
Amie Cham | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Andrew Peter Daughtrey | Ymddiriedolwr | 03 July 2020 |
|
|
||||
caite Ni Ceileachair | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||
SEDLEY WILSON | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|||||
Fatima Sanneh | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.