ymddiriedolwyr SOUTHWELL HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1135591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Francis Stott | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|||||
Penelope Jayne Rainbow | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Vivien Payne | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
Terence John Westwood BSc | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
John Robert Smith ACMA, CGMA | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
John Reginald Lock JP | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Julia Helen Davies | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|||||
DAVID WILLIAM MARTIN | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
MR MIKE KIRTON | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
||||
COLONEL ROGER MERRYWEATHER TD DL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.