ymddiriedolwyr SRI LANKAN MUSLIM WELFARE ASSOCIATION CRAWLEY
Rhif yr elusen: 1138236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (108 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMED KADER | Cadeirydd | 29 September 2019 |
|
|
||||
Shafwan Saheed | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Mohamed Wahid Abdul Latiff | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Zakeer hussain Mohamed Ariff | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Mohammed Shairas Mohamed Marzook | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
MOHAMED AZAM ABDUL CADER | Ymddiriedolwr | 25 October 2019 |
|
|
||||
Mohamed Ramzeen | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||
Jafeer Abdul Hameed | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||
Farhan Mohamed Mohamed Jalaldeen | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||
mohamed Faizal Mohamed Hanifa | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||
Asamur Rahman | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||
Amanulla Mohamed Casim | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||
Mohamed Musthafa Niyas | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||
mohamed nalir ahamed mohamed | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|||||
Nazmil Mohamed Nizam Mohamed | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||
Sadan Abdulaziz | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.