Hanes ariannol Ambient Support Limited
Rhif yr elusen: 1135353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.63m | £38.38m | £36.94m | £39.53m | £36.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.64m | £38.39m | £37.56m | £40.16m | £42.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £32.33m | £34.46m | £32.05m | £34.65m | £34.73m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.33m | £1.62m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.00k | £41.00k | £1.92m | £1.99m | £35.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.54m | £38.27m | £34.94m | £37.54m | £36.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £64.00k | £69.00k | £9.00k | £2.00k | £62.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £71.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £38.64m | £38.39m | £37.56m | £40.16m | £42.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £102.00k | £287.00k | £204.00k | £181.00k | £83.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.