Hanes ariannol THE CAPRICORN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1135174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £3.33m | £2.86m | £7.40m | £4.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.85m | £187.10m | £6.57m | £4.42m | £9.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £560.00k | £3.92m | £160.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £560.00k | £0 | £160.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.61m | £3.31m | £2.81m | £3.47m | £4.18m | |
|
Incwm - Arall | £37.00k | £15.00k | £52.00k | £16.00k | £39.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £3.92m | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £34.33m | £186.35m | £5.77m | £3.52m | £8.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £515.00k | £744.00k | £796.00k | £900.00k | £877.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £192.00k | £139.00k | £231.00k | £135.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £34.33m | £186.16k | £5.64m | £3.29m | £8.15m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £515.00k | £744.00k | £796.00k | £900.00k | £877.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.