Dogfen lywodraethu Zambia and Malawi Community Partnership
Rhif yr elusen: 1136225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED MADE 15 FEBRUARY 2010 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION 14 MAY 2010 AS AMENDED ON 15 MAY 2020 AS AMENDED ON 15 MAY 2020 AS AMENDED BY DEED DATED 30 JUN 2020 as amended on 12 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
The prevention or relief of poverty in Zambia and Malawi in such ways as the trustees think fit
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ZAMBIA MALAWI
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.