Hanes ariannol BEIS TRANA SCHOOL OF LONDON LIMITED
Rhif yr elusen: 1135122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.21m | £1.13m | £1.46m | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £920.50k | £942.74k | £900.87k | £1.38m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £270.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £189.64k | £235.39k | £270.18k | £304.27k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £451.16k | £284.25k | £234.50k | £470.35k | £300.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £720 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £504.07k | £562.04k | £638.61k | £762.75k | £863.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £470.35k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £262.13k | £361.63k | £254.27k | £228.07k | £200.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.70k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £917.61k | £941.98k | £840.91k | £1.27m | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.89k | £767 | £59.96k | £22.47k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.78k | £48.92k | £30.25k | £1.21m | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.33k | £687 | £924 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £59.76k | £22.47k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £87.17k | £1.33m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.