Hanes ariannol YUYO - SUPPORTING INSPIRATIONAL SCHOOLING IN UGANDA
Rhif yr elusen: 1135284
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.19k | £26.50k | £25.77k | £19.89k | £26.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.08k | £12.74k | £26.18k | £32.99k | £16.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.