Hanes ariannol ELOHIM CHAPEL LONDON
Rhif yr elusen: 1136496
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2015 | 01/04/2016 | 01/04/2017 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.75k | £102.05k | £157.62k | £150.30k | £101.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.32k | £100.00k | £142.68k | £153.75k | £131.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.