ymddiriedolwyr KING'S CHURCH AMERSHAM
Rhif yr elusen: 1136061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alistair Stephen Youngman | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Kathleen Mary Nussbaum | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Simon Harding | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Carol-Anne Tomlins | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Paul Jeremy Thomas | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
DAVID BRUCE PATTERSON | Ymddiriedolwr | 14 February 2016 |
|
|||||
Simon Peter Rose | Ymddiriedolwr | 23 November 2014 |
|
|
||||
JULIAN VINCENT NICHOLAS DAGNALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.