Hanes ariannol LOFTHOUSE 2000 BRASS BAND
Rhif yr elusen: 1138639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.78k | £11.53k | £4.51k | £6.93k | £16.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.72k | £14.00k | £3.15k | £9.11k | £16.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £580 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £399 | £650 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.