Hanes ariannol BETHEL HOUSE FAMILY MISSION (GLORY FAMILY CHURCH)
Rhif yr elusen: 1143236
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.30k | £14.53k | £8.82k | £5.11k | £7.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.48k | £15.49k | £9.87k | £5.51k | £7.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.