ymddiriedolwyr WOLVERHAMPTON MUSLIM FORUM
Rhif yr elusen: 1138428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMAD KHALIL | Cadeirydd | 30 September 2012 |
|
|
||||
Taiba Begum | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
SHAKEELA ASIF | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|||||
WALEED KHAN | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||
RASAF KHAN | Ymddiriedolwr | 12 May 2011 |
|
|||||
RABNIWAZ KHAN | Ymddiriedolwr | 12 May 2011 |
|
|||||
KAMAL KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Asghar Hussain Shah | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED AJAZ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PERVEEN BEGUM SADIQ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED AZAM KHAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.