ymddiriedolwyr BLACKMORE VALE RDA
Rhif yr elusen: 1136113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS TESSA WOODHOUSE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Anna Elizabeth Hales | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Gemma Louise Pullen | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Sally Liddon | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Delerie Ann Chambers | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
MARK JOHN MICHAEL WOODHOUSE | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|||||
Penelope Copeland | Ymddiriedolwr | 30 November 2010 |
|
|
||||
DAWN BROCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GAYE FARQUARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.