Hanes ariannol HENRY SURTEES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1137388
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £276.03k | £276.03k | £51.42k | £25.93k | £21.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £299.75k | £299.75k | £178.66k | £127.81k | £592.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.