Hanes ariannol LEICESTER GAY PRIDE CO. UK LTD
Rhif yr elusen: 1137667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (137 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.11k | £24.94k | £0 | £36.54k | £61.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.39k | £21.33k | £765 | £25.61k | £41.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.50k | £3.50k | N/A | £3.50k | £3.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.