Hanes ariannol FREEDOM2SERVE LTD
Rhif yr elusen: 1138390
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.21k | £41.67k | £19.20k | £9.38k | £49 | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.32k | £35.92k | £17.77k | £12.77k | £10.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.