Hanes ariannol BETSI CADWALADR UNIVERSITY HEALTH BOARD CHARITY AND OTHER RELATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1138976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.02m | £2.63m | £2.40m | £2.84m | £1.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.16m | £2.49m | £1.77m | £1.40m | £1.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £636 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.64m | £2.12m | £1.99m | £2.48m | £1.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £306.00k | £411.00k | £318.00k | £258.00k | £210.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £73.00k | £97.00k | £89.00k | £102.00k | £194.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £675.00k | £1.19m | £934.00k | £1.73m | £452.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £2.21m | £1.51m | £1.03m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £318.00k | £280.00k | £261.00k | £370.00k | £295.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.00k | £60.00k | £75.00k | £66.00k | £68.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.74m | £2.11m | £1.41m | £940.00k | £976.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £47.00k | £50.00k | £22.00k | £38.00k | £34.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.