Hanes ariannol CHRISTIAN NET INTERNATIONAL COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1126467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/12/2019 | 01/12/2020 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 01/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.34k | £3.23k | £16.85k | £24.55k | £33.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.18k | £4.03k | £16.65k | £24.33k | £21.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.