ymddiriedolwyr DOCKLAND SCOUT PROJECT
Rhif yr elusen: 1126975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (66 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN CARTWRIGHT | Cadeirydd |
|
||||||
Sam Longhurst | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Thomas Skinner | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Bethany Taylor | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
William Coombs | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
IAN MAYNARD | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
ALEXANDER MANSI | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
MARTIN PETCHEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
RICHARD BALTUTIS | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
PIPPA BARBER | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
RICHARD HART | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL Stephen HUDSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WILLIAM BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.