ymddiriedolwyr WIMBORNE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Deborah Ann Cornish | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|||||||
Christopher Martin Howell | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||
Rev LINDA MARY CHESTER | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||||
Rev ELIZABETH RUNDLE | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||||
JOYCE WILD | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|||||||
KATHLEEN ELIZABETH MARY GILLINGHAM | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||
JANET MARY VINCENT | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||
GEOFFREY BARRACLOUGH | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||||
Dr ERIC CHARLES PHILLIPS BAOxon PhD | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||||
GRENVILLE TOWNS MORLING | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||||
ELIZABETH BLOXHAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Rev DAVID ANDREW VINCENT | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
George David Kendall | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||||
CHRISTINE MARGERY THOMPSON | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||||
JENNIFER MOREY JENKINS | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||||
MARY JOY BENNETT | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||||
WILLIAM GORDON JENKINS | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||||
JOY MURIEL MORLING | Ymddiriedolwr | 14 August 2013 |
|
|
||||||
MARY RAE WYATT | Ymddiriedolwr | 14 August 2013 |
|
|
||||||
BRIAN HARTLEY WILKINSON | Ymddiriedolwr | 15 October 2008 |
|
|
||||||
LINDA FRANCES ANN BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
David Morgan | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.