ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST COLUMBA, CROSSPOOL
Rhif yr elusen: 1128336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidi Jane Adcock | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|||||
Rev Tracey Morris | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|||||
Andrew Burkinshaw | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Briony Margaret Broome | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CLARE ELIZABETH FOWLER | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
Tara Jane Osborne | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
Janet Rose | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Edward Sherwood | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|||||
BRENDA NELSON | Ymddiriedolwr | 17 May 2012 |
|
|
||||
GEORGE WILD | Ymddiriedolwr | 17 May 2012 |
|
|
||||
RICHARD WALES | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||
JACKY HODGSON B.A., M.A. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR MICHAEL ERIC NELSON FRCS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR STEVE ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.