ymddiriedolwyr THORNHILL BAPTIST CHURCH, SOUTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1126884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Tolaram Vaswani | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|
||||
Sandy Christine Ainslie | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Anne-Marie Lee-Cann | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Karen Clarke | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Eve Carter | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Gina Crowcroft | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Kerstin Goodall | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Dr Sara Sealey | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Rev Astrid Vaswani | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.